AyMaRaLCaN Admin
Mesaj Sayısı : 2875 Tecrübe Puani : 4634 Aldigi Tesekkürler : 15 Kayıt tarihi : 20/12/13
| Konu: ŞEHİT DİPLOMATLAR Perş. Ocak 09, 2014 1:27 pm | |
| Tarih | Şehir / Görev | Adı-Soyadı | 27.01.1973 | Santa Barbara / Başkonsolos | Mehmet BAYDAR | Konsolos | Bahadır DEMİR | 22.10.1975 | Viyana / Wien / Büyükelçi | Daniş TUNALIGİL | 24.10.1975 | Paris / Büyükelçi | İsmail EREZ | Şoför / Driver | Talip YENER | 16.02.1976 | Beyrut / Başkatip | Oktar CİRİT | 09.06.1977 | Vatican City / Büyükelçi | Taha CARIM | 02.06.1978 | Madrid / Büyükelçi / Elçi | Necla KUNERALP | Em.Büyükelçi / Retired Ambassador | Beşir BALCIOĞLU | 12.10.1979 | Lahey / Büyükelçi Oğlu / Ambassador's Son | Ahmet BENLER | 22.12.1979 | Paris / Turizm Müşaviri / Tourism Counsellor | Yılmaz ÇOLPAN | 31.07.1980 | Atina / Athens İdari Ataşe | Galip ÖZMEN | Athens / İdari Ataşe Kızı | Neslihan ÖZMEN | 17.12.1980 | Sydney / Başkonsolos | Şarık ARIYAK | Güvenlik Ataşesi | Engin SEVER | 04.03.1981 | Paris / Çalışma Ataşesi | Reşat MORALI | Din Görevlisi | Tecelli ARI | 09.06.1981 | Cenevre/ Sözleşmeli Sek. | M. Savaş YERGÜZ | 24.09.1981 | Paris/ Güvenlik Ataşesi | Cemal ÖZEN | 28.01.1982 | Los Angeles / Başkonsolos | Kemal ARIKAN | 08.04.1982 | Ottava / Ottawa / Ticaret Müşaviri / Counsellor for Commercial Affairs | Kani GÜNGÖR | 04.05.1982 | Boston / Fahri Başkonsolos / Honorary Consul General | Orhan GÜNDÜZ | 07.06.1982 | Lizbon / Lisbon / İdari Ataşe/ Administrative Officer | Erkut AKBAY | 27.08.1982 | Ottawa / Askeri Ataşe Albay / Military Attache Colonel | Atilla ALTIKAT | 09.09.1982 | Burgaz / İdari Ataşe / Administrative Attache | Bora SÜELKAN | 08.01.1983 | Lisbon / İdari Ataşe Eşi / Nadide AKBAY,Administrative Officer's Wife eşi merhum Erkut AKBAY'ın yaşamını yitirdiği 07.06.1982 tarihli saldırıda yaralanmış ve 08.01.1983 tarihinde yaşamını yitirmiştir. | Nadide AKBAY | 09.03.1983 | Belgrad / Büyükelçi / Ambassador | Galip BALKAR | 14.07.1983 | BrükseI / Brussels / İdari Ataşe / Administrative Attache | Dursun AKSOY | 27.07.1983 | Lisbon / Müsteşar Elçi / Wife of the Counsellor | Cahide MIHÇIOĞLU | 28.04.1984 | Tahran / Sözleş.Sek. Elçi / Wife of Secre. | Işık YÖNDER | 20.06.1984 | Viyana / Çalışma Ataşesi | Erdoğan ÖZEN | 19.11.1984 | Viyana / Uluslararası Memur | Evner ERGUN | 07.10.1991 | Atina / Basın Ataşesi | Çetin GÖRGÜ | 11.12.1993 | Bağdat / İdari Ataşe | Çağlar YÜCEL | 04.07.1994 | Atina / Müsteşar | Haluk SİPAHİOĞLU
|
| |
|